ymddiriedolwyr FRENCH SCHOLARSHIP FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1160628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMELIE MALLET | Cadeirydd | 26 May 2017 |
|
|
||||
Tatiana Pogossian | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||
Ghislain Michel Marie Bouriez | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Isabelle Myriam Lamy | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Gael Anne Panhelleux-Le Douarec | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.