Hanes ariannol THE BRIDGE GROUP

Rhif yr elusen: 1162144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/08/2020 01/08/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £358.78k £280.30k £405.24k £338.69k £465.32k
Cyfanswm gwariant £315.81k £318.02k £350.05k £366.58k £359.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £5.04k £25.58k N/A N/A £35.84k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A