Hanes ariannol NEWCIS
Rhif yr elusen: 1159934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.54m | £1.77m | £1.71m | £1.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.45m | £1.59m | £1.56m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £829.82k | £1.37m | £1.69m | £1.27m | £1.43m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.35k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £464 | £1.84k | £28.83k | £3.53k | £11.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £117.05k | £156.59k | £47.67k | £95.90k | £113.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.19m | £1.37m | £1.69m | £1.59m | £1.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.93k | £709 | £304 | £0 | £1.22k | |
|
Incwm - Arall | £1.54k | £14.38k | £9.51k | £15.86k | £11.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.28m | £1.37m | £1.38m | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £129.17k | £176.65k | £217.47k | £184.90k | £271.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.80k | £1.80k | £1.80k | £1.80k | £18.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £276.36k | £316.10k | £434.08k | £357.40k | £384.42k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.02k | £245 | £0 | £0 | £1.02k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.