ymddiriedolwyr NEWCIS
Rhif yr elusen: 1159934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH JOY TAYLOR | Cadeirydd | 03 November 2014 |
|
|
||||
Colin Holstein | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Maureen Pamela Cameron | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Linda Claire Hunter | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
Philip Heard | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||
Glyn Jelley | Ymddiriedolwr | 08 May 2020 |
|
|
||||
Sandra Wilson | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
Rob Lewis | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Emily Littlehales | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
GILL HARRISON | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.