Hanes ariannol WOODMANSTERNE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1159855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.47k | £19.77k | £24.22k | £22.83k | £27.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.37k | £16.54k | £14.09k | £23.54k | £23.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £143 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £8.71k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.