Hanes ariannol ALLIANCE FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 1161111
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.24k | £38.27k | £111.80k | £177.50k | £50.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.58k | £38.25k | £123.18k | £176.86k | £120.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.