Hanes ariannol COMMUNITY EDUCATION FOUNDATION & LYNCX
Rhif yr elusen: 1165623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/04/2019 | 03/04/2020 | 03/04/2021 | 03/04/2022 | 03/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.30k | £165.61k | £196.30k | £263.69k | £274.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.90k | £162.62k | £145.00k | £224.62k | £279.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.00k | £39.25k | £40.63k | £163.50k | £123.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.