COMMUNITY EDUCATION FOUNDATION & LYNCX

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We achieve our objects by providing: 1 extra study support schooling to improve attainment levels for 5 -16 year olds 2 Sports programmes to enhance youth engagement and learning, 3 volunteering opportunities to improve work experience/career paths for 16 to 24 year olds, 4 targeted workshops to improve engagement, learning, leadership & personal development outcomes for youths & families
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £88,850 o 10 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2016: CIO registration
- CEF LYNCX (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVLET WILLIAMSON | Cadeirydd | 14 February 2016 |
|
|
||||
Jennifer Clarke | Ymddiriedolwr | 29 July 2017 |
|
|
||||
ABDUL-RAZAK MAHMOUD | Ymddiriedolwr | 14 February 2016 |
|
|
||||
DONNA NELSON BA HONS | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||
CHRISTIAN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/04/2020 | 03/04/2021 | 03/04/2022 | 03/04/2023 | 03/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £165.61k | £196.30k | £263.69k | £274.12k | £309.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162.62k | £145.00k | £224.62k | £279.94k | £266.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.25k | £40.63k | £163.50k | £123.51k | £88.85k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 17 Feb 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT[S] OF THE CIO FOR THE PUBLIC BENEFIT IS TO 3.1 ADVANCE EDUCATION IN PARTICULARLY OF CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND FAMILIES FROM COMMUNITIES SUFFERING SOCIAL, EDUCATIONAL, ECONOMIC AND/OR ENVIRONMENTAL DISADVANTAGE, SO THAT THEY DEVELOP THE BASIC SKILLS THEY NEED TO IMPROVE ATTAINMENT IN LITERACY, NUMERACY AND SCIENCE. 3.2 DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES IN LONDON IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER EQUIPPED WITH THE SKILLS AND COMPETENCE THEY NEED TO PARTICIPATE FULLY SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
B5/6
Eurolink Business Centre
49 Effra Road
Brixton
London
SW2 1BZ
- Ffôn:
- 02077374274
- E-bost:
- community7@cefi.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window