Hanes ariannol BLUE STONE COLLABORATIVE
Rhif yr elusen: 1161220
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £536.28k | £316.97k | £422.12k | £293.26k | £516.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £494.43k | £186.72k | £266.67k | £302.22k | £456.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.33k | £312.02k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.64k | N/A | N/A | N/A | £5.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £529.64k | N/A | N/A | N/A | £510.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £494.43k | N/A | N/A | N/A | £456.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £1.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £267.45k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.