Hanes ariannol CENTRAL GERMAN SHEPHERD RESCUE

Rhif yr elusen: 1161944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 24/05/2020 24/05/2021 24/05/2022 24/05/2023 24/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.80k £25.69k £20.00k £23.29k £24.37k
Cyfanswm gwariant £30.02k £22.19k £19.14k £24.91k £18.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.25k N/A N/A N/A N/A