Hanes ariannol LEICESTER MARKAZ TRUST

Rhif yr elusen: 1163994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £109.50k £72.03k £102.62k £68.75k £76.92k
Cyfanswm gwariant £44.68k £37.29k £44.45k £43.08k £55.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.90k N/A N/A N/A