ymddiriedolwyr WOMEN'S AID IN LUTON
Rhif yr elusen: 1160555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahera Aanchawan | Cadeirydd | 24 March 2021 |
|
|||||
Laura Jopson | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Anoshe Waheed | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|||||
Dionne Nelson | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|||||
Perpetual Chagonda | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|||||
Siobhan Morton | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.