Hanes ariannol FRIENDS FOR YOU

Rhif yr elusen: 1159911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £204.69k £335.51k £347.13k £389.25k £417.23k
Cyfanswm gwariant £160.28k £147.60k £226.49k £447.00k £352.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k N/A N/A N/A