Hanes ariannol The Sevenoaks CPR Charity

Rhif yr elusen: 1160252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 03/03/2020 03/03/2021 03/03/2022 03/03/2023 03/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.71k £2.60k £2.30k £5.34k £1.26k
Cyfanswm gwariant £8.72k £3.40k £4.84k £4.24k £2.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A