The Sevenoaks CPR Charity

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sevenoaks CPR Charity provides free public CPR & AED training and helps establish and maintain PAD sites in the community. It has also provided equipment to local Community First Responders
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 30 Ionawr 2015: Cofrestrwyd
- SEVENOAKSCFR (Enw gwaith)
- SEVENOAKS COMMUNITY FIRST RESPONDERS (Enw blaenorol)
- The Sevenoaks CFR Charity (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan Willis | Cadeirydd | 29 January 2015 |
|
|
||||
Adam John Spears | Ymddiriedolwr | 16 February 2025 |
|
|
||||
JAMES CRAWLEY | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
||||
Jonathan Smart | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
||||
TIM HALL | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/03/2020 | 03/03/2021 | 03/03/2022 | 03/03/2023 | 03/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.71k | £2.60k | £2.30k | £5.34k | £1.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.72k | £3.40k | £4.84k | £4.24k | £2.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Mawrth 2024 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Mawrth 2023 | 17 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Mawrth 2021 | 18 Mawrth 2022 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Mawrth 2020 | 01 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 NOV 2014 AS AMENDED ON 29/01/2015 AS AMENDED ON 28 MAR 2019 AS AMENDED ON 19 FEB 2020 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 14 APR 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE SAVING OF LIVES IN THE SEVENOAKS DISTRICT AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING FREE PUBLIC CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) AND AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILATOR (AED) TRAINING AND THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF AED PUBLIC ACCESS DEFIBRILLATOR (PAD) SITES IN THE COMMUNITY.
Maes buddion
IN THE SEVENOAKS DISTRICT AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 St. Ediths Road
Kemsing
Sevenoaks
TN15 6PT
- Ffôn:
- 00000000
- E-bost:
- INFO@SEVENOAKSCPR.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window