Ymddiriedolwyr ASSOCIATION FOR LEARNING TECHNOLOGY

Rhif yr elusen: 1160039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Keith Smyth Cadeirydd 21 November 2024
Dim ar gofnod
Matthew Cornock Ymddiriedolwr 04 September 2024
Dim ar gofnod
Puiyin Wong Ymddiriedolwr 07 September 2022
Dim ar gofnod
David Hopkins Ymddiriedolwr 07 September 2022
Dim ar gofnod
Shonagh Douglas Ymddiriedolwr 15 June 2021
Dim ar gofnod
David White Ymddiriedolwr 25 June 2020
Dim ar gofnod
Natalie Lafferty Ymddiriedolwr 04 September 2019
Dim ar gofnod
Sharon Flynn Ymddiriedolwr 04 September 2019
Dim ar gofnod