WALSALL PRIDE FOR ALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Walsall Pride for All is a group of trustees who plan events in the local community to support the LGBTQ community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Walsall
Llywodraethu
- 07 Mai 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW PHILIP HARPER | Cadeirydd | 26 February 2016 |
|
|
||||
MATTHEW RICHARD HIGGINS | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
ZAC HUMPAGE | Ymddiriedolwr | 26 February 2016 |
|
|
||||
RACHEL LOUISE PEARCE-PLATER | Ymddiriedolwr | 26 February 2016 |
|
|
||||
CHRISTINE ANNE HARPER | Ymddiriedolwr | 26 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.91k | £8.81k | £194 | £45.52k | £44.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.15k | £1.20k | £109 | £38.38k | £42.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | N/A | £25.12k | £15.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 24 Mawrth 2025 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 24 Mawrth 2025 | 85 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 29 Ionawr 2024 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 29 Ionawr 2024 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 23 Chwefror 2023 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 06 Ionawr 2022 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 07 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 NOV 2014
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT ACROSS WALSALL (THE AREA OF BENEFIT) BY:- (A) IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROMOTING AND STAGING AN ANNUAL LGBT FESTIVAL WITH ADDITIONAL SMALLER EVENTS THROUGHOUT THE AREA OF BENEFIT WITH THE SUPPORT OF THE LOCAL BUSINESS, VOLUNTEERS AND THE COMMUNITY; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING GENERAL AWARENESS AMONG THE PUBLIC ABOUT THE ISSUES AND CHALLENGES FACING THE LIVES OF THE LGBT COMMUNITY IN THE AREA OF BENEFIT; (C) ASSOCIATING WITH VOLUNTARY, PUBLIC AND PRIVATE SECTOR ORGANISATIONS TO DEVELOP AND MAXIMISE THE EFFECTIVENESS OF THE CHARITY FOR LGBT PEOPLE IN THE AREA OF BENEFIT; (LGBT STANDS FOR LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER PEOPLE, AND REFERS TO SEXUAL ORIENTATION AND GENDER RE-ASSIGNMENT, BOTH PROTECTED CHARACTERISTICS UNDER THE EQUALITY ACT 2010)
Maes buddion
WALSALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
45 Queen Mary Street
WALSALL
WS1 4AB
- Ffôn:
- 08432897046
- E-bost:
- info@walsallpride.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window