Hanes ariannol DARBAR UNIQUE CENTRE - SAINT PIR PANDARIMAN

Rhif yr elusen: 1160797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.10k £19.17k £37.68k £38.55k £79.91k
Cyfanswm gwariant £19.70k £18.56k £28.36k £38.55k £74.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A