MARITIME CADET ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to create an environment where young people aged 8-18 can reach their full potential whatever their circumstances. We provide a balanced programme of activities that develops the whole person in an environment of social interaction and team working, using a nautical theme based on the customs and traditions of the Royal and Merchant Navies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnet
- Caint
- Cernyw
- Hampshire
- Swydd Derby
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Henffordd
- Waltham Forest
- Wirral
Llywodraethu
- MCA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTAIN Richard William Edward TYRRELL | Cadeirydd | 15 January 2016 |
|
|
||||
John Robert Mander | Ymddiriedolwr | 20 December 2021 |
|
|
||||
Keith Coleman | Ymddiriedolwr | 22 May 2016 |
|
|
||||
JEANNE MARALYN EVANS | Ymddiriedolwr | 15 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54k | £2.79k | £2.31k | £1.41k | £564 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.92k | £2.88k | £1.89k | £1.51k | £837 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 460 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 460 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09 APR 2014 AS AMENDED ON 22/02/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ACT AS AN UMBRELLA ORGANISATION IN SUPPORT OF INDEPENDENT NAUTICAL YOUTH TRAINING ORGANISATIONS FOR YOUNG PEOPLE FROM THE AGE OF 18 TO 18 BY PROVIDING SUPPORT, ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A)ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B)ADVANCING EDUCATION; (C)RELIEVING UNEMPLOYMENT; (D)PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Jamaica Crescent
MALVERN
WR14 1LZ
- Ffôn:
- 01684577851
- E-bost:
- captain@maritimecadets.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window