MANCHESTER TRANSPORT MUSEUM SOCIETY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Tramway museum for the Manchester area and operating tramway in Heaton Park, Manchester
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 14 Ionawr 1980: Cofrestrwyd
- HEATON PARK TRAMWAY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY SENIOR | Cadeirydd |
|
||||||
Joshua James Haworth | Ymddiriedolwr | 06 October 2024 |
|
|
||||
Brian David Polkinghorne | Ymddiriedolwr | 12 August 2023 |
|
|
||||
David Andrew Martin | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Edward Ainscow | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Chistopher John Unsworth | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
IAN ANDREW WRIGHT | Ymddiriedolwr | 14 May 2016 |
|
|||||
Jeremy Valentine | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.45k | £19.48k | £31.55k | £25.89k | £15.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.56k | £11.77k | £14.35k | £17.37k | £12.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.40k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/10/1979 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/05/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH AND MAINTAIN FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC A TRAMWAY AND TRANSPORT MUSEUM AND FOR THE LIKE PURPOSE TO PROMOTE THE PERMANENT PRESERVATION OF TRAMWAY AND ASSOCIATED VEHICLES OF GENERAL INTEREST OR EQUIPMENT OR ANY OTHER ITEMS OF TRANSPORT INTEREST OR OF ACTUAL OR POTENTIAL HISTORICAL OR SCIENTIFIC IMPORTANCE AND EDUCATIONAL VALUE WITH PARTICULAR REFERENCE TO ITEMS HAVING A CONNECTION WITH THE AREA COMPRISED WITHIN THE COUNTY OF GREATER MANCHESTER.
Maes buddion
MANCHESTER (PRECISE AREA NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 FOUNTAINS ROAD
CHEADLE HULME
CHEADLE
SK8 7PY
- Ffôn:
- 01614398203
- E-bost:
- heatonparktramway@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window