Hanes ariannol CARE & REPAIR CARDIFF AND THE VALE
Rhif yr elusen: 1162083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.00m | £3.06m | £2.18m | £2.46m | £3.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.87m | £3.01m | £2.02m | £2.28m | £3.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.29m | £1.39m | £634.33k | £708.27k | £1.28m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.33m | £1.25m | £1.40m | £1.43m | £1.59m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.55k | £3.86k | £2.06k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.00m | £3.05m | £2.18m | £2.45m | £3.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.30k | £2.11k | £4.31k | £8.69k | £6.86k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.86m | £3.01m | £2.02m | £2.28m | £3.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £327 | £414 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.19k | £8.23k | £8.40k | £8.40k | £17.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £42.30k | £85.20k | £90.00k | £90.00k | £90.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.