ymddiriedolwyr CARE & REPAIR CARDIFF AND THE VALE
Rhif yr elusen: 1162083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Keith Vaughan | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Jay Sears | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Vanessa Mordin | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Oonagh Lyons | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Debra Anne Rosser | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||
Michael Cuddy | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.