Hanes ariannol HULL WOMEN'S AID

Rhif yr elusen: 1160440
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £591.81k £841.57k £685.50k £875.59k £806.66k
Cyfanswm gwariant £625.77k £690.42k £727.07k £850.17k £922.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £307.77k £297.81k £362.44k £424.45k £436.26k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £96.08k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £70.85k £73.78k £88.68k £105.20k £115.52k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £514.92k £762.56k £591.96k £763.85k £665.21k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.04k £5.23k £4.87k £6.53k £25.94k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £616.96k £685.90k £719.80k £844.25k £913.81k
Gwariant - Ar godi arian £8.82k £4.52k £7.27k £5.92k £8.76k
Gwariant - Llywodraethu £0 £8.79k £11.68k £12.80k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0