ymddiriedolwyr GRAINGER PARK
Rhif yr elusen: 1166705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Thomas Ward | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Mark Laing | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Christopher Mark Trotter | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Peter Taylor | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Philip Reid | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
MICHAEL JOHNSON | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
MARK GREENWELL | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.