Ymddiriedolwyr ST THOMAS SYRO MALABAR CATHOLIC CHURCH BRISTOL
Rhif yr elusen: 1160432

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Abison Joseph | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Jomon Paul | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Shiny Sibi | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Rev George Thomas Chelackal | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Binu Jacob | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Joy Chennelil Mejo | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Sr Saliamma Joseph | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.