UNIVERSAL PEACE FEDERATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Creates forums to explore racial and national tensions and seek reconciliation. Taught Good Governance courses and held Reconciliation Training. Held a Parenting Skills course. Commemorate UN days that foster inter-religious and inter-community understanding and cohesion. We are planning to support education for poor children in Pakistan, Mediator Training and Character Education in Nigeria.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- De Corea
- Ffrainc
- Ireland
- Liberia
- Nigeria
- Ukrain
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 20 Medi 2019: Cofrestrwyd
- UK-UPF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Lander Best | Cadeirydd | 20 September 2019 |
|
|||||||||
Actar Marandi DINATA | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||||||
Dr Abdul Basith Pattinathar Kattuwa Syedibrahim | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
||||||||
MARTINA COOMBS Dietician | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||||||
MARK BRANN | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||||||
DAVID FRASER HARRIS | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||||||
Dr DAVID EDWARD EARLE PH. D. | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.81k | £61.54k | £53.42k | £65.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.83k | £40.98k | £47.64k | £74.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 27 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 27 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 06 Mai 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 06 Mai 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 JUN 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: THE PROMOTION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFLICT RESOLUTION AND RECONCILIATION FOR THE PUBLIC BENEFIT WITH A VIEW TO RELIEVING SUFFERING, POVERTY AND DISTRESS AND BUILDING AND MAINTAINING SOCIAL COHESION AND TRUST WITHIN AND BETWEEN COMMUNITIES BY: IDENTIFYING THE CULTURAL, RELIGIOUS AND OTHER CAUSES OF CONFLICT IN DIFFERENT PARTS OF THE WORLD AND PRODUCING REPORTS ON THE FINDINGS; BRINGING TOGETHER LEADERS AND OTHERS OF INFLUENCE WITHIN COMMUNITIES IN CONFLICT IN ORDER TO AID MUTUAL UNDERSTANDING, FOSTER DIALOGUE AND MUTUAL RESPECT AND ASSIST IN FINDING COMMON GROUND FOR AGREEMENT AND COOPERATION; PRODUCING REPORTS ON THE RESULTS OF CONFLICT RESOLUTION-RELATED ACTIVITIES INCLUDING IMPARTIAL RECOMMENDATIONS FOR ACTION; AND THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC FOR THE BETTER UNDERSTANDING OF HUMAN RIGHTS, PARTICIPATION IN GOVERNMENT, GOOD CITIZENSHIP, MODELS OF GOOD GOVERNANCE AND NEIGHBOURLINESS IN THE INTERESTS OF GENERAL PUBLIC BENEFIT. PROVIDED THAT ALL ACTIVITIES SHALL BE BALANCED AND SHALL MAINTAIN OR ENHANCE THE ORGANISATION’S COMMITMENT TO REMAINING IMPARTIAL. THE PROMOTION OF RACIAL AND RELIGIOUS HARMONY AND PEACEFUL CO-EXISTENCE BETWEEN PEOPLE OF DIFFERENT RELIGIONS, CULTURES, RACES AND NATIONS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: EDUCATING THE PUBLIC IN THE DIFFERENT BACKGROUNDS, RELIGIOUS AND OTHER BELIEFS, HELD BY DIFFERENT RELIGIOUS, RACIAL CULTURAL AND NATIONAL GROUPS TO PROMOTE MUTUAL RESPECT AND PROVIDE A BASIS FOR DIALOGUE; RUNNING EVENTS AND PROJECTS TO BRING TOGETHER REPRESENTATIVES OF DIFFERENT FAITHS AND SEPARATE GROUPS WITHIN THOSE FAITHS TO FACILITATE INTER-FAITH DIALOGUE, INCLUDING EXAMINING TOGETHER THE INTERPRETATIONS OF THEIR FAITHS AND COMMON THEMES. RUNNING PROJECTS THAT BRING TOGETHER INDIVIDUALS OF DIFFERENT BACKGROUNDS AND BELIEFS TO WORK TOGETHER FOR A COMMON GOAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 LANCASTER GATE
LONDON
W2 3NA
- Ffôn:
- 07956210768
- E-bost:
- pa@uk.upf.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window