BRIGHTER FUTURES ZAMBIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prevention of relief of poverty of orphaned and/or otherwise vulnerable children in Zambia (especially those affected by HIV/ AIDS) by providing or assisting in the provision of education and training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Zambia
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2015: Cofrestrwyd
- BFZ (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATIE ANNE LAVENDER BA HONS | Cadeirydd | 01 January 2011 |
|
|
||||
Oritsematosan Tuoyo | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Alice Watson | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
CIARA DEVLIN | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Christopher John Leslie Widdison | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
Kevin Chadelle | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
Caitriona Maire Gearoidin MacLoughlin BA Hons | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
ANTHONY HOPPER BA HONS | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||
Jennie Ellen Smith BA HONS | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||
Dr THOMAS WILLIAM LAVENDER MBCHB | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.67k | £20.46k | £30.15k | £30.03k | £16.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.35k | £22.96k | £23.59k | £34.99k | £30.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29 JUL 2012
Gwrthrychau elusennol
1.PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT OF ORPHANED AND/OR OTHERWISE VULNERABLE CHILDREN IN ZAMBIA (ESPECIALLY THOSE AFFECTED BY HIV/AIDS) BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING.2.FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF ORPHANED AND/OR OTHERWISE VULNERABLE CHILDREN IN ZAMBIA (ESPECIALLY THOSE AFFECTED BY HIV/AIDS) IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: I. AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY INSTITUTION OF EDUCATION; AND II. PROVIDING EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING AND PASTORAL SUPPORT) TO CHILDREN NOT YET ACCESSING PRIMARY EDUCATION THROUGH ASSISTANCE TO COMMUNITY PRE-SCHOOLS. 3.I. TO RELIEVE THE MENTAL SICKNESS OF ORPHANED AND/OR OTHERWISE VULNERABLE CHILDREN IN ZAMBIA (ESPECIALLY THOSE AFFECTED BY HIV/AIDS) AND/OR THEIR CARERS SUFFERING FROM BEREAVEMENT OR LOSS, BY THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT FOR SUCH PERSONS. II. TO ASSIST IN THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING AND/OR RELEVANT SUPPORT WITH A VIEW TO ENABLING THESE CHILDREN AND THEIR CARERS TO GENERATE SUSTAINABLE INCOMES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Hawthorn Gardens
Whitley Bay
NE26 3PQ
- Ffôn:
- 01912921211
- E-bost:
- hello@bfzambia.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window