Hanes ariannol SAMANTHA SYKES FOUNDATION TRUST

Rhif yr elusen: 1161175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.17k £49.68k £65.63k £91.18k £90.56k
Cyfanswm gwariant £39.94k £40.39k £96.73k £31.50k £31.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A