RAVENS RESCUE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of suffering and the need of abandoned, unwanted, homeless, abused or distressed animals, particularly, but not limited to, cat and dogs (a) providing sanctuary for those with medical/behavioral issues, when & where appropriate;(b) providing medical attention and treatment for rescue animals; (c) arranging responsible fostering & rehoming where appropriate
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Raven Price | Cadeirydd | 14 March 2015 |
|
|||||
Jacqueline Penn | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Emma Saranne Bailey | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Deborah Worton | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Hayley Baynham | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Jane Davies | Ymddiriedolwr | 10 August 2017 |
|
|
||||
Ryan Price | Ymddiriedolwr | 10 August 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.86k | £72.08k | £83.06k | £91.71k | £134.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.80k | £67.91k | £90.13k | £99.46k | £86.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 19 Mar 2015
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT 1) THE RELIEF OF SUFFERING AND NEED OF ABANDONED, UNWANTED, HOMELESS, ABUSED OR DISTRESSED ANIMALS, PARTICULARLY, BUT NOT LIMITED TO CATS AND DOGS, BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES DECIDE INCLUDING THE FOLLOWING: A) PROVIDING SANCTUARY FOR THOSE WITH MEDICAL OR BEHAVIOURAL ISSUES, WHEN AND WHERE APPROPRIATE; B) PROVIDING MEDICAL ATTENTION AND TREATMENT FOR RESCUED ANIMALS; C) ARRANGING RESPONSIBLE FOSTERING AND RE-HOMING WHERE APPROPRIATE;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 Birds Meadow
Pensnett
BRIERLEY HILL
DY5 4TD
- Ffôn:
- 07922204531
- E-bost:
- businessravensrescueuk@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window