PUN SAMAAJ UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pun Samaaj UK aims to advance and operate of all social activities under a declaration of Trust and Scheme sealed by the Charity Commissioner for England and Wales. We provide our youngsters for the opportunities, responsibilities and experiences of later life. Bringing of all elderly and young people at one place and start interaction in various topics.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 10 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Mawrth 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tara Bahadur Pun | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Pun Samaaj UK | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||
UMESHKUMAR PUN MVO | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||
KRISHNA BAHADUR PUN | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||
TAK PRASAD PUN | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||
DEUMAN PUN | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||
DHAN BAHADUR PUN | Ymddiriedolwr | 06 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/06/2020 | 10/06/2021 | 10/06/2022 | 10/06/2023 | 10/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.00k | £24.42k | £24.20k | £39.19k | £15.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.00k | £24.15k | £11.05k | £38.55k | £12.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 10 Mehefin 2024 | 30 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mehefin 2024 | 30 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 10 Mehefin 2023 | 11 Ebrill 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mehefin 2023 | 11 Ebrill 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 10 Mehefin 2022 | 14 Mehefin 2023 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mehefin 2022 | 14 Mehefin 2023 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 10 Mehefin 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mehefin 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 10 Mehefin 2020 | 06 Mai 2021 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mehefin 2020 | 06 Mai 2021 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 11 Mar 2015 as amended on 28 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR ETHNIC ORIGIN (IN PARTICULAR MEMBERS OF THE NEPALESE COMMUNITY) TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BY: - PROVIDING SUPPORT TO THE NEPALESE COMMUNITY IN PARTICULAR THE PUN CLAN AND ASSISTING NEW ARRIVALS TO THE UK WITH INTEGRATION INTO THE COMMUNITY INCLUDING THROUGH THE FACILITATION OF COMMUNITY EVENTS; - PROVIDING EDUCATION AND TRAINING FOR ALL AGE GROUPS TO ASSIST IN INTEGRATING WITH THE WIDER COMMUNITY; - PROVIDING ADVICE, ADVOCACY AND REPRESENTATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Mario Way
COLCHESTER
CO2 7QN
- Ffôn:
- 07850920560
- E-bost:
- punsamaajuk@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window