THINKING OF OSCAR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing support & activities for patients (children), their families & medical teams who strive to make their time in hospital as comfortable as possible Providing funding for development of research & development into, & provision of improved diagnostic techniques & technology. Providing increased access to relevant knowledge & data, via sharing of best practice & application of technology.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2015: CIO registration
- TOO (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANNAH COLE | Cadeirydd | 10 February 2015 |
|
|||||
Stephen Brett | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|
||||
Katherine Burt | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|
||||
Janet Bufford | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|
||||
DAVID COLE | Ymddiriedolwr | 10 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.38k | £3.59k | £8.40k | £8.40k | £2.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.35k | £3.60k | £25.22k | £25.22k | £49.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 10 Feb 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: THE RELIEF OF SICKNESS AND PROMOTION OF THE HEALTH OF CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES WHILST IN HOSPITAL CARE ACROSS ENGLAND, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (1) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES TO PATIENTS (CHILDREN) THEIR FAMILIES AND MEDICAL TEAMS WHO STRIVE TO MAKE THEIR TIME IN HOSPITAL AS COMFORTABLE AS POSSIBLE. (2) PROVIDING FUNDING FOR THE DEVELOPMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT INTO AND THE PROVISION OF IMPROVED DIAGNOSTIC TECHNIQUES AND TECHNOLOGY. (3) PROVIDING INCREASED ACCESS TO RELEVANT KNOWLEDGE AND DATA VIA THE SHARING OF BEST PRACTICE AND THE APPLICATION OF TECHNOLOGY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Barn House
Park Farm
Akeman Street
Kirtlington
KIDLINGTON
Oxfordsh
- Ffôn:
- 01865694136
- E-bost:
- charity@thinkingofoscar.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window