CASTLEFORD SPIRITUALIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The church aims to be a loving, welcoming and safe environment for all, providing religious services at least once a week whereby hymns, prayers and religious philosophy will be conducted. Spiritual healing will be available as will mediumship demonstrations, tutorial classes, help and advice on matters relative to spiritualism. Spiritualist wedding, funeral and naming services are also available.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 26 Ionawr 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAINE MARY SIDWELL | Cadeirydd | 29 June 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Roebuck | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Helen Teresa Finister | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
JENNY HANSON | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Julie Margaret Barker | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Mavis Battye | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Kevin Anthony Gregg | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
THOMAS IVOR HARRISON | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
JANET NEWSOME | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Susan Taylor | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Peter Newsome | Ymddiriedolwr | 12 March 2003 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.54k | £5.67k | £15.04k | £16.08k | £19.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.28k | £6.93k | £7.16k | £13.89k | £11.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHURCH ARE TO ADVANCE THE RELIGION AND THE RELIGIOUS PHILOSOPHY OF SPIRITUALISM ON THE BASIS OF THE SEVEN PRINCIPLES OF SPIRITUALISM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 Manor Park Avenue
Allerton Bywater
Castleford
WF10 2DW
- Ffôn:
- 01977557881
- E-bost:
- castlefordsnuchurch@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window