Hanes ariannol TYNDALE HOUSE
Rhif yr elusen: 1161396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14m | £1.77m | £2.69m | £1.63m | £8.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.30m | £1.19m | £1.15m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.27k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £897.38k | £1.49m | £2.52m | £1.41m | £8.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £230.92k | £277.61k | £164.76k | £209.68k | £317.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.19k | £11.73k | £10.31k | £7.95k | £29.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £40.94k | £10.50k | £36.00k | £0 | £6.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.26m | £1.16m | £1.12m | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.78k | £33.19k | £33.05k | £34.39k | £42.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.83k | £28.69k | £37.12k | £25.34k | £25.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.