Hanes ariannol EGGBOROUGH VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 505662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/05/2020 30/05/2021 30/05/2022 30/05/2023 30/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.42k £22.24k £13.31k £15.15k £18.18k
Cyfanswm gwariant £10.13k £21.60k £13.46k £9.53k £16.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £17.09k N/A £976 £3.20k