ymddiriedolwyr EDUCATION & CARE PROJECT
Rhif yr elusen: 1161197
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDUL MUNIM CHOUDHURY | Cadeirydd | 26 August 2011 |
|
|
||||
Sheikh Salim Ahmed | Ymddiriedolwr | 17 January 2021 |
|
|
||||
Muhammed Mushfique Choudhury | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
MD Zahangir Allama | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|||||
Mohammed Abdul Hie | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
Dr NURUL ISLAM | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.