Hanes ariannol MUSLIM ROSE WELFARE LIMITED

Rhif yr elusen: 1162339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.94k £87.16k £157.00k £191.08k £298.76k
Cyfanswm gwariant £41.43k £41.35k £112.03k £152.97k £179.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A