Ymddiriedolwyr FINCHLEY CHILDREN'S MUSIC GROUP

Rhif yr elusen: 1160096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Theresa Ward Cadeirydd 01 January 2016
Dim ar gofnod
Michael Clive Lewis Brookes Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Spyridoula Kalodiki Ymddiriedolwr 06 October 2019
Dim ar gofnod
Paul Guenault Ymddiriedolwr 24 April 2016
Dim ar gofnod
Judith Iacovou Ymddiriedolwr 06 March 2016
Dim ar gofnod
Sarah Phillips Ymddiriedolwr 15 January 2015
Dim ar gofnod