OPENEYES FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. To advance & protect health for the public benefit, to relieve sickness and suffering by overseeing the sustained development and accessibility of open source software for managing patient records; 2. To advance education & research particularly, but not exclusively, in relation to and facilitated by open source software in health and care settings by charitable means for the public benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Akrotiri
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antarctica
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Armenia
- Aruba
- Aserbaijan
- Awstralia
- Awstria
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhwtan
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Brunei
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Byrma
- Cabo Verde
- Caledonia Newydd
- Cambodia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Chile
- Ciwba
- Colombia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- De Georgia
- Dekelia
- Denmarc
- Djibouti
- Dominica
- Ecwador
- El Salvador
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Feneswela
- Ffiji
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Gabon
- Gaiana
- Georgia
- Gerner
- Ghana
- Gibraltar
- Gogledd Corea
- Grenada
- Groeg
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guinea Gyhydeddol
- Guiné-bissau
- Guinée
- Guyan Ffrengig
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Gwlad Yr Iâ
- Haiti
- Hondwras
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Irac
- Iran
- Ireland
- Israel
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Kazakstan
- Kiribati
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latfia
- Lesotho
- Libanus
- Liberia
- Libia
- Liechtenstein
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Macau
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mecsico
- Micronesia
- Moldofa
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Norwy
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua Guinea Newydd
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Polynesia Ffrengig
- Portiwgal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Samoa
- Samoa America
- San Marino
- São Tomé A Príncipe
- Sawdi-arabia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slofacia
- Slofenia
- Somalia
- Sri Lanka
- St Barthelemy
- St Helena
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Martin
- St Pierre A Miquelon
- St Vincent A Grenadines
- Surinam
- Svalbard
- Sweden
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Tchad
- Tiriogaethau Palesteina
- Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
- Togo
- Tokelau
- Tomor-leste
- Tonga
- Trinidad A Tobago
- Tsieina
- Tunisia
- Turkmenistan
- Twfalw
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Wallis A Futuna
- Wrwgwâi
- Y Bahamas
- Y Comoros
- Yemen
- Y Ffindir
- Y Gambia
- Ynys Christmas
- Ynys Gogledd Mariana
- Ynys Manaw
- Ynys Norfolk
- Ynysoedd Cayman
- Ynysoedd Coco (KEELING)
- Ynysoedd Cook
- Ynysoedd Falkland
- Ynysoedd Faroe
- Ynysoedd Marshall
- Ynysoedd Solomon
- Ynysoedd Turks A Caicos
- Ynysoedd Virgin Prydain
- Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
- Ynys Pitcairn
- Ynys Y Pasg
- Yr Aifft
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Yr Ynys Las
- Y Swdan
- Y Swistir
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 24 Medi 2015: Cofrestrwyd
- 05 Tachwedd 2019: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
- OEF (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.00k | £27.04k | £15.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.60k | £43.31k | £25.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 29 Mehefin 2019 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 23 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2017
(Mae'r cyfrifon |
23 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 31 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 31 Ionawr 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/09/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: - TO ADVANCE AND PROTECT HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT AND TO RELIEVE SICKNESS AND SUFFERING PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY OVERSEEING THE SUSTAINED DEVELOPMENT AND PUBLIC ACCESSIBILITY OF OPEN SOURCE COMPUTER SOFTWARE FOR MANAGING PATIENT RECORDS; - TO ADVANCE EDUCATION AND RESEARCH PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN RELATION TO AND FACILITATED BY OPEN SOURCE COMPUTER SOFTWARE IN HEALTH AND CARE SETTINGS BY ANY CHARITABLE MEANS FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window