BANBURY ANIMAL RESCUE AND KINDNESS SERVICE

Rhif yr elusen: 1163343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide buildings/facilities/open space for animals in its care while looking for new homes for them. Provide services for homing and care of annimals while they are in our custody. Provide advice and information about animal care for prospective adopters and general public.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £67,435
Cyfanswm gwariant: £94,993

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham
  • Swydd Gaerloyw
  • Swydd Northampton
  • Swydd Rydychen
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mawrth 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1064556 BANBURY ANIMAL RESCUE AND KINDNESS SERVICE
  • 18 Mai 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1158341 TINY PAWS REHOMING
  • 28 Awst 2015: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • BARKS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANN COLLINS Cadeirydd 01 January 2012
Dim ar gofnod
PATRICIA ANNE MCCOMBES Ymddiriedolwr 21 March 2018
Dim ar gofnod
Alic Paget Ymddiriedolwr 11 March 2017
Dim ar gofnod
DAWN COLLEY Ymddiriedolwr 09 December 2013
Dim ar gofnod
MARIANNE CLAIRE KERN Ymddiriedolwr 07 November 2012
Dim ar gofnod
MARY DUNBAR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £42.43k £45.36k £48.14k £104.30k £67.44k
Cyfanswm gwariant £80.82k £61.23k £66.54k £110.07k £94.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Tachwedd 2021 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 06 Tachwedd 2021 6 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 28 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Tachwedd 2020 30 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
47 Park End
Bodicote
BANBURY
Oxfordshire
OX15 4DQ
Ffôn:
07518658357