Ymddiriedolwyr BANBURY ANIMAL RESCUE AND KINDNESS SERVICE

Rhif yr elusen: 1163343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANN COLLINS Cadeirydd 01 January 2012
Dim ar gofnod
PATRICIA ANNE MCCOMBES Ymddiriedolwr 21 March 2018
Dim ar gofnod
Alic Paget Ymddiriedolwr 11 March 2017
Dim ar gofnod
DAWN COLLEY Ymddiriedolwr 09 December 2013
Dim ar gofnod
MARIANNE CLAIRE KERN Ymddiriedolwr 07 November 2012
Dim ar gofnod
MARY DUNBAR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod