ymddiriedolwyr ONE WORLD MEDIA TRUST
Rhif yr elusen: 1163630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelley Thakral | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Tracy Manners | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Jess Crombie | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Mauricio Sada-Paz | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Mai Noman | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Peter Horrocks | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Nevine Mabro | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Victoria Bridges | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Jelia Sane | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Charlotte Alfred | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Muriel Lamin | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.