Hanes ariannol AllChild
Rhif yr elusen: 1160947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40m | £2.20m | £5.10m | £4.42m | £5.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £2.38m | £4.11m | £4.06m | £5.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £454.06k | £232.72k | £735.06k | £354.34k | £2.15m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £55.00k | N/A | £393.50k | £472.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £811.41k | £1.58m | £3.06m | £3.19m | £2.89m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £591.33k | £620.73k | £2.03m | £1.22m | £2.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £49 | £118 | £6.28k | £256 | £356 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £940.28k | £2.17m | £3.73m | £3.75m | £4.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £132.05k | £217.50k | £379.20k | £308.34k | £548.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.31k | £69.13k | £121.09k | £63.46k | £68.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.