Hanes ariannol THE FRIENDS OF TRINITY OAKS COFE PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1160994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.13k £4.84k £4.94k £14.70k £19.19k
Cyfanswm gwariant £17.40k £1.67k £12.47k £6.44k £22.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A