Hanes ariannol WARWICKSHIRE PRIDE
Rhif yr elusen: 1162449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.69k | £47.53k | £18.56k | £49.41k | £84.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.15k | £30.71k | £7.30k | £30.15k | £82.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | £1.55k | £21.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.