WARWICKSHIRE PRIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of equality and diversity by eliminating discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity, primarily for persons up to the age of 25 years. Providing support for such young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
49 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2015: CIO registration
- PUSH PROJECTS (Enw gwaith)
- PUSH PROJECTS LGBTQ YOUTH SUPPORT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL BROWNE | Cadeirydd | 11 October 2011 |
|
|
||||
Helen White | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
David de Sousa | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Harry Guest | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Lord Clifford Hume | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Simon Davies | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
HEALEY MOYES | Ymddiriedolwr | 22 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.53k | £18.56k | £49.41k | £84.52k | £166.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.71k | £7.30k | £30.15k | £82.17k | £100.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.85k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.55k | £21.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 25 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 25 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 06 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 01 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 29 JUN 2015 AMENDED ON 24 NOV 2016 as amended on 26 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE FOLLOWING OBJECTS ARE FOR THE BENEFIT OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUESTIONING (LGBTQ) YOUNG PEOPLE AND ADULTS 1. TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUCH PEOPLE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH A) THE PROVISION OF INFORMATION, GUIDANCE, EMOTIONAL SUPPORT B) SAFE SOCIAL MEETING SPACES WHERE PEOPLE CAN EXPLORE VERBALLY AND EXPRESS THEIR SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY. 2. THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY IN WARWICKSHIRE AREA FOR THE PUBLIC BENEFIT BY A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY. B) WORKING IN PARTNERSHIP WITH OTHERS PROVIDERS AND COMMUNITY GROUPS TO RAISE AWARENESS OF LGBT ISSUES AND THE NEEDS OF LGBT YOUNG PEOPLE AND ADULTS. C) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY, WITH A FOCUS ON SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
80 SPINNEY HILL
WARWICK
CV34 5SP
- Ffôn:
- 07816181428
- E-bost:
- info@warwickshirepride.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window