ymddiriedolwyr WARWICKSHIRE PRIDE
Rhif yr elusen: 1162449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL BROWNE | Cadeirydd | 11 October 2011 |
|
|
||||
Helen White | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
David de Sousa | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Harry Guest | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Lord Clifford Hume | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Stephen Rice | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Naomi MacDonald | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Simon Davies | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Jack Liepa | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
HEALEY MOYES | Ymddiriedolwr | 22 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.