ymddiriedolwyr SEABROOKE RISE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1160237
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Lee | Cadeirydd | 05 October 2018 |
|
|
||||
sian chaplin | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
||||
Sian chaplin | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
John Harris | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
WENDY DEBORAH TOWNSEND | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|
||||
Daisy Kirby | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.