ymddiriedolwyr THE MALE JOURNEY
Rhif yr elusen: 1163767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Charles Sully | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|||||
Joel Nathaniel Bubbers | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Francis George O'Leary | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Timothy William Lyttle | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Stephen Francis Ashton | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
David Townsend | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
KEVIN ANTHONY MCNALLY | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.