CHARITY OF LOUISA DICKINSON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing small grants of money or gifts in kind to residents of Louth, Keddington, Stewton and Brackenborough who are in need, hardship or distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 08 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILEEN MARY BYRNE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Michael Peter Croft | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Garron Edwards | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Bridget Elizabeth Baskett | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Rebecca Harris | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Jill Trafford | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Jayne Anne Pegg | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|||||
SARA HICKMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE EVELYN NESBIT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JUDY CARR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.23k | £3.85k | £6.86k | £7.42k | £5.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.56k | £5.17k | £6.22k | £4.05k | £6.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 20 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL OF LOUISA DICKINSON PROVED WITH TWO CODICILS AT NOTTINGHAM ON 17 APRIL 1974 AND SCHEME OF APRIL 1978 AS AMENDED ON 5 OCTOBER 1995 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993.
Gwrthrychau elusennol
THE INCOME OF THE CHARITY SHALL BE APPLIED FOR THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN LOUTH,KEDDINGTON,STEWTON AND BRACKENBOROUGH WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS,EITHER IN GIFTS IN KIND OR GRANTS OF MONEY ,WHICH MAY INCLUDE GRANTS TO OTHER CHARITABLE INSTITUTIONS ESTABLISHED FOR THE BENEFIT OF PERSONS QUALIFIED AS AFORESAID.
Maes buddion
LOUTH,KEDDINGTON,STEWTON AND BRACKENBOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 HORNCASTLE ROAD
LOUTH
LN11 9LH
- Ffôn:
- 07964817567
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window