ymddiriedolwyr VITAL XPOSURE LIMITED
Rhif yr elusen: 1161464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Elizabeth Williams | Cadeirydd | 20 September 2021 |
|
|
||||
Constantia Tess Valavanidis Ellison | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Deirdre Eileen McLaughlin | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Mary-Margaret Fowles | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Cristian Robertino Patilea | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Rebecca O'Neill | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
OMOLARA JONAH | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.